越南国家主席的简单介绍
今天给各位分享越南国家主席的知识,其中也会对进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、越南总统现任总统是谁?
- 2、越南主席叫什么名字?
- 3、越南的现任国家主席
越南总统现任总统是谁?
越南没有总统,只有主席,现任主席叫阮春福。
越南第十五届国会第一次会议7月26日上午选举阮春福为越南国家主席,任期5年。阮春福在当选后随即宣誓就职。阮春福出生于越南中部的广南省桂山县,1982年5月12日加入越南共产党。阮春福曾任第11、12届越共中央政治局委员、越南政府副总理、越南政府总理等职务。
越南第十四届国会2021年3月24日至4月8日在河内举行最后一次会议,选举王庭惠为国会主席、阮春福为国家主席、范明政为政府总理。根据越南相关法律,上述领导人任期应截止到第十五届国会第一次会议,本次国会会议需进行重新选举。
详细介绍:
越南领导层素有“四驾马车”之说。5日上午,阮春福已当选越南国家主席。至此,越南新一届“四驾马车”已全部亮相——越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福、政府总理范明政和国会主席王庭惠。
2018年9月,时任越南国家主席陈大光在首都河内病逝;10月,越共中央总书记阮富仲当选越南国家主席,此后身兼两职至今约有两年半。与此同时,阮春福为越南政府总理,阮氏金银为越南国会主席。
越南主席叫什么名字?
越南国家主席
越南于第一届国会至第六届国会设立国家主席。第七届国会至第八届国会不设国家主席职务,由国务委员会主席代表国家集体主席。第九届国会起恢复以前做法,继续设立国家主席职务。
胡志明(Hô Chí Minh) (第一届国会至第三届国会担任国家主席)1946年3月2日-1969年9月2日
孙德胜(Tón Dúc Tháng) (第二届国会至第三届国会担任国家副主席)1969年9月3日-1976年7月2日
孙德胜(Tón Dúc Tháng) (第三届国会五次会议至第七届国会担任国家主席)1976年7月2日-1980年3月30日
阮友寿(Nguyên Húu Tho)(代理)1980年3月30日-1981年7月4日
长征(Trùóng Chinh) (第七届国会担任国务委员会主席)1981年7月4日-1987年6月18日
武志公(Võ Chí Công) (第八届国会担任国务委员会主席)1987年6月18日-1992年9月22日
黎德英(Lê Dúc Anh) (第九届国会担任国家主席)1992年9月23日-1997年9月24日
陈德良(Trân Dúc Lùóng) (第十届国会担任国家主席)1997年9月24日-2006
阮明哲(Nguyen Minh Triet)(第十二届国会担任国家主席)2006年
阮明哲(1942年10月8日— )越南国家主席。
阮明哲1942年10月8日生于越南平阳省边吉县富安乡。他曾先后获得数学学士和胡志明国家政治学院政治学学士学位。
阮明哲早年参加革命工作。1960年至1975年,他积极投身越南南方的革命运动。1975年至1987年,他在胡志明共产主义青年团中央工作,任团中央书记。1988年至1996年,他历任越南小河省委副书记、书记。1997年,他出任胡志明市市委副书记,同年12月在越共八届四中全会上当选中央政治局委员。1998年至1999年,他出任中央民运部部长。2000年初,他任胡志明市市委书记。2001年4月越共九大和2006年4月越共十大上,他连任中央政治局委员。2006年6月,阮明哲在越南第十一届国会第九次会议选举中当选为越南国家主席。
阮明哲1995年4月曾率越南小河省代表团访华,2000年7月率越南共产党代表团访华。
越南的现任国家主席
越南的现任国家主席是: 阮富仲。他的任职时间2018年10月23日至今。
历任主席:
越南民主共和国主席
第1任 胡志明
第2任 孙德胜
越南社会主义共和国主席
第1任 孙德胜
国务委员会主席
第1任 长征
第2任 武志公
主席
第2任 黎德英
第3任 陈德良
第4任 阮明哲
第5任 张晋创
第6任 陈大光
代主席邓氏玉盛
第7任 阮富仲
越南国家主席的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于、越南国家主席的信息别忘了在本站进行查找喔。